投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-11-20
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-11-20
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-11-20
变更前
1刘明国监事;2范思良监事;3刘智勇执行董事兼总经理;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2017-01-22
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-12-08
变更前
1刘明国监事;2范思良监事;3潘兴胜执行董事兼总经理;
变更后
1刘明国监事;2范思良监事;3刘智勇执行董事兼总经理;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-12-08
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-05-24
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-03-25
变更前
1王玉玲;2刘明忠;3梁晓静;4李春凤;5潘兴胜;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-03-25
变更前
1潘兴胜执行董事兼总经理;2王玉玲监事;3李春凤监事;
变更后
1潘兴胜执行董事兼总经理;2刘明国监事;3范思良监事;