变更记录
看准网
泸州市船山十指香饮食文化有限公司
变更记录
联络员备案
2020-06-28
变更前
吴杨 *** 备案手机:***
变更后
吴杨 *** 备案手机:***
联络员备案
2019-06-19
变更前
吴杨 *** 备案手机:***
变更后
吴杨 *** 备案手机:***
联络员备案
2019-06-18
变更前
吴杨 *** 备案手机:***
变更后
吴杨 *** 备案手机:***
财务负责人
2019-01-15
变更前
吴杨 ***
变更后
王露 ***
联络员备案
2018-06-19
变更前
吴杨 *** 备案手机:***
变更后
吴杨 *** 备案手机:***
投资人(股权)变更
2018-05-18
变更前
杜明亮 出资 5.1万人民币;李莉 出资 1.63万人民币;李跃芳 出资 1.64万人民币;张小容 出资 1.63万人民币;
变更后
刘守江 出资 2.45万人民币;左德芬 出资 5.1万人民币;许庆韦 出资 2.45万人民币;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-05-18
变更前
李莉
变更后
许庆韦
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-05-18
变更前
高正芬
变更后
左德芬
法定代表人变更
2018-05-18
变更前
高正芬
变更后
左德芬
联络员备案
2017-06-06
变更前
吴杨 *** 备案手机:***
变更后
吴杨 *** 备案手机:***
法定代表人变更
2016-09-23
变更前
姓名:杜明亮,证件类型:居民身份证,证件号码:***
变更后
姓名:高正芬,证件类型:居民身份证,证件号码:***
加载中
泸州市船山十指香饮食文化有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
19
企业概况
(23)
法律风险
(17)
经营风险
知识产权
经营信息
(2)