变更记录
看准网
上海宝隆(集团)有限公司
变更记录
监事备案
2021-08-25
变更前
朱亮;刘红;胡任娜
变更后
胡任娜;张琛;朱亮
章程备案
2019-08-20
变更前
无
变更后
2019-04-28章程备案
董事备案
2019-08-20
变更前
蔡建忠;杨悦惠;顾蔚珺;昌琛;张忻一;李磊
变更后
周黎明;顾蔚珺;杨悦惠;昌琛;居庆培;樊晓青;蔡建忠
住所变更
2019-02-02
变更前
上海市纪念路350号
变更后
上海市纪念路350号
监事备案
2019-01-23
变更前
张建中;毛小红;刘红
变更后
朱亮;刘红;胡任娜
章程修正案备案
2019-01-23
变更前
无
变更后
2018-12-12章程修正案
注册资本(金)变更
2019-01-23
变更前
9200.000000万人民币
变更后
8739.645000万人民币
投资人(股权)变更
2019-01-23
变更前
徐女珍;施忆慈;刘敏;王金城;汪钧;李磊;周黎明;徐慧芬;周连涛;黄宜安;刘宏祥;张国彬;王计;周松坡;朱金发;徐伟祥;沈华琮;樊启荣;居庆培;上海强生集团有限公司;姚建忠;上海新宝山资产经营有限公司;戎华勤;
变更后
上海新宝山资产经营有限公司;居庆培;徐女珍;刘敏;李磊;王金城;上海强生集团有限公司;
董事备案
2019-01-23
变更前
李磊;余伟锋;昌琛;顾蔚珺;张忻一;蔡建忠
变更后
昌琛;杨悦惠;顾蔚珺;蔡建忠;张忻一;李磊
监事备案
2015-10-13
变更前
刘红;王志明;毛小红
变更后
刘红;毛小红;张建中
董事备案
2015-07-21
变更前
李忠;张忻一;王金城;曹奕剑;孙冬琳;李磊
变更后
余伟锋;顾蔚珺;昌琛;蔡建忠;张忻一;李磊
加载中
上海宝隆(集团)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
3
面试体验
面试问题
薪酬工资
4
薪资分布
薪酬详情
(4)
工商信息
9
企业概况
(49)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(7)