变更记录
看准网
北京中安宣培管理咨询有限公司
变更记录
法定代表人
2023-08-09
变更前
戚胜
变更后
陈新锋
董事(理事)、经理、监事
2023-08-09
变更前
戚胜*,赵彬
变更后
陈新锋*,褚晓芬
企业名称
2023-08-09
变更前
北京清科光华管理咨询有限公司
变更后
北京中安宣培管理咨询有限公司
投资人
2023-08-09
变更前
康波,自然人股东,戚胜,自然人股东,裘小松,自然人股东
变更后
北京中安安科安全技术研究院有限公司,企业法人,陈新锋,自然人股东
企业类型
2023-08-09
变更前
其他有限责任公司
变更后
其他有限责任公司
投资人
2019-07-05
变更前
成都原上餐饮管理有限公司,企业法人,裘小松,自然人股东
变更后
康波,自然人股东,戚胜,自然人股东,裘小松,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2019-07-05
变更前
杨川,裘小松*
变更后
戚胜*,赵彬
企业名称
2019-07-05
变更前
北京华潞绎达管理咨询有限公司
变更后
北京清科光华管理咨询有限公司
法定代表人
2019-07-05
变更前
裘小松
变更后
戚胜
董事(理事)、经理、监事
2018-06-06
变更前
刘锡翠,谢群,裘小松*
变更后
杨川,裘小松*
投资人
2017-04-07
变更前
成都绎达企业咨询有限公司,企业法人,董方浤,自然人股东
变更后
成都原上餐饮管理有限公司,企业法人,裘小松,自然人股东
加载中
北京中安宣培管理咨询有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(15)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息