高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-08-17
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-08-17
经营范围变更(含业务范围变更)2021-03-24
变更前
餐饮管理、餐饮服务、住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后
餐饮管理、餐饮服务、房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营范围变更(含业务范围变更)2020-12-17
变更前
餐饮管理、餐饮服务。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
变更后
餐饮管理、餐饮服务、住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-06-10
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-06-10
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-12-28
变更后
白建芳(执行董事)、史爱荣(经理)、赵正达(监事)
市场主体类型变更2018-12-28
变更后
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2018-12-28
名称变更(字号名称、集团名称等)2018-12-28