变更记录
看准网
清元工程设计有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2021-12-14
变更前
马波,赵华*
变更后
马孝东*,赵华
法定代表人
2021-12-14
变更前
赵华
变更后
马孝东
投资人
2021-12-14
变更前
李冰,自然人股东,马波,自然人股东,马孝东,自然人股东,赵华,自然人股东
变更后
马孝东,自然人股东,赵华,自然人股东
住所
2020-10-28
变更前
北京市西城区太平街6号D-602房间
变更后
北京市丰台区造甲街110号31幢一层A1-156
法定代表人
2020-08-03
变更前
马波
变更后
赵华
董事(理事)、经理、监事
2020-08-03
变更前
马波*,赵华
变更后
马波,赵华*
投资人
2020-04-22
变更前
李冰,自然人股东,马波,自然人股东,马孝东,自然人股东,赵华,自然人股东,周国华,自然人股东
变更后
李冰,自然人股东,马波,自然人股东,马孝东,自然人股东,赵华,自然人股东
经营范围
2020-04-22
变更前
工程勘察设计;专业承包;劳务分包;工程管理服务;技术服务;承办展览展示活动;产品设计;销售工艺品、家具。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更后
工程勘察设计;专业承包;劳务分包;工程管理服务;技术服务;承办展览展示活动;产品设计;销售工艺品、家具;技术咨询;电脑动画设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
投资人
2019-10-29
变更前
李冰,自然人股东,马波,自然人股东,吴一埠,自然人股东,赵华,自然人股东
变更后
李冰,自然人股东,马波,自然人股东,马孝东,自然人股东,赵华,自然人股东,周国华,自然人股东
投资人
2018-07-12
变更前
李冰,自然人股东,马波,自然人股东,王艳丰,自然人股东,吴一埠,自然人股东,赵华,自然人股东
变更后
李冰,自然人股东,马波,自然人股东,吴一埠,自然人股东,赵华,自然人股东
投资人
2017-08-10
变更前
马波,自然人股东,赵华,自然人股东
变更后
李冰,自然人股东,马波,自然人股东,王艳丰,自然人股东,吴一埠,自然人股东,赵华,自然人股东
加载中
清元工程设计有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
18
企业概况
(20)
法律风险
(9)
经营风险
知识产权
经营信息
(9)