变更记录
看准网
成都市泽林物业管理有限公司
变更记录
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-05-17
变更前
吴泽,监事;吴煜灵,执行董事兼总经理;
变更后
吴泽,执行董事兼总经理;雷彬,监事;
法定代表人变更
2019-05-17
变更前
吴煜灵
变更后
吴泽
章程备案
2018-10-22
变更前
-
变更后
-
法定代表人变更
2018-10-22
变更前
吴泽
变更后
吴煜灵
联络员备案
2018-10-22
变更前
-
变更后
曾艳,***
经理备案
2018-10-22
变更前
-
变更后
吴煜灵,执行董事兼总经理
联络员备案
2016-04-08
变更前
-
变更后
万春兰,***
财务负责人
2016-04-08
变更前
-
变更后
-
换发证照
2016-04-08
变更前
-
变更后
-
经营范围变更
2015-06-10
变更前
物业管理;房地站中介服务;婚庆礼仪服务、组织文化交流活动;商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后
物业管理;房地产中介服务;婚庆礼仪服务、组织文化交流活动;商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
没有更多了
成都市泽林物业管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(14)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)