高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-07-23
变更前
何飞(监事)、何真龙(执行董事)、何真龙(总经理)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-07-23
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-07-26
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-07-26
经营范围变更(含业务范围变更)2014-09-15
变更前
一般经营项目:许可经营项目:煤炭批发(煤炭经营资格证有效期至2013年10月19日止)。一般经营项目:日用品、服装、煤渣、建筑材料(不含危险化学品)销售;铝线切割加工、销售;机械设备制造、销售(以上经营项目不含法律、行政法规或国务院决定设定前置行政审批的种类)。;
变更后
一般经营项目:煤炭批发;日用品、服装、煤渣、建筑材料(不含危险化学品)销售;铝线切割加工、销售;机械设备制造、销售(以上经营项目不含法律、行政法规或国务院决定设定前置行政审批的种类)。;