负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-11-23
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-11-23
变更后
徐春平(执行董事)、吴青(监事)、徐春强(总经理)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-12-26
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-12-26
经营范围变更(含业务范围变更)2016-06-24
变更前
针纺织品、工艺美术品、日用百货、建筑材料(不含木材)、装饰材料、五金交电、家具销售;土特产品购销++
变更后
针纺织品、工艺美术品、日用百货、建筑材料(不含木材)、装饰材料、五金交电、家具销售;土特产品购销;窗帘加工制作及批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-05-06
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-03-13