变更记录
看准网
上海昊程能源科技有限公司
变更记录
法定代表人变更
2020-09-25
变更前
石祥永
变更后
戴东香
监事备案
2020-09-25
变更前
余立晗
变更后
李珊
住所变更
2020-09-25
变更前
上海市徐汇区龙华中路600号710-B07室
变更后
中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1号16幢
经理备案
2020-09-25
变更前
石祥永
变更后
戴东香
章程备案
2020-09-25
变更前
无
变更后
2020-09-22章程备案
住所变更
2017-12-28
变更前
上海市徐汇区零陵路583号9楼181室
变更后
上海市徐汇区龙华中路600号710-B07室
章程修正案备案
2017-12-28
变更前
2016-04-15章程备案
变更后
2017-12-27章程修正案
法定代表人变更
2017-03-06
变更前
张熙亮
变更后
石祥永
董事备案
2017-03-06
变更前
张熙亮
变更后
石祥永
监事备案
2017-03-06
变更前
陈曼虹
变更后
余立晗
经理备案
2017-03-06
变更前
张熙亮
变更后
石祥永
加载中
上海昊程能源科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
4
企业概况
(27)
法律风险
经营风险
(3)
知识产权
经营信息
(1)