负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2022-03-31
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2022-03-31
变更后
1中国长城工业集团有限公司;2上海星泰物业管理有限公司;
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2022-03-31
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-03-31
变更前
1孙佳琪监事;2陈继峰执行董事;3陈继峰经理;
变更后
1孙佳琪监事;2徐培康执行董事;3徐培康经理;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2022-03-31
变更前
辽宁省大连市中山区友好路173号、玉光街55号
市场主体类型变更2022-03-31
变更前
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2020-12-12
变更后
辽宁省大连市中山区友好路173号、玉光街55号
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-12-12
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-12-12
变更后
1孙佳琪监事;2陈继峰执行董事;3陈继峰经理;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-05-30
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2015-05-15
变更前
辽宁省大连市中山区玉光街16号7单元1层2号