变更记录
看准网
云南群星化工有限公司
变更记录
联络员备案
2022-01-12
变更前
杨芳芝 *** 备案手机:***
变更后
杨纯 *** 备案手机:*** (网上办理)
联络员备案
2021-11-22
变更前
杨芳芝 *** 备案手机:***
变更后
杨芳芝 *** 备案手机:*** (网上办理)
联络员备案
2021-11-22
变更前
佟娜 *** 备案手机:***
变更后
杨芳芝 *** 备案手机:*** (网上办理)
法定代表人变更
2021-11-18
变更前
顾云峰
变更后
顾昆生
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-12-24
变更前
胡爱洁 顾昆生 顾云峰 褚俊英
变更后
胡爱洁 顾昆生 顾云峰
法定代表人变更
2020-09-22
变更前
顾昆生
变更后
顾云峰
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-09-22
变更前
褚俊英 胡爱洁 顾云峰 顾昆生
变更后
顾昆生 顾云峰 褚俊英 胡爱洁
财务负责人
2020-09-22
变更前
-
变更后
谢泊 ***
经营期限
2020-09-22
变更前
2001年6月20日 至 2021年6月19日
变更后
2001年6月20日 至 2041年6月19日
投资人(股权)变更
2020-09-22
变更前
胡爱洁 出资 600万人民币;云南富盛锌鑫投资股份有限公司 出资 960万人民币;顾云峰 出资 340万人民币;褚俊英 出资 50万人民币;张帆 出资 50万人民币;
变更后
胡爱洁 出资 600万人民币;云南富盛锌鑫投资股份有限公司 出资 2960万人民币;顾云峰 出资 3340万人民币;褚俊英 出资 50万人民币;张帆 出资 50万人民币;顾昆生 出资 3000万人民币;
联络员备案
2020-09-22
变更前
杨芳芝 *** 备案手机:***
变更后
佟娜 *** 备案手机:***
加载中
云南群星化工有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
147
企业概况
(36)
法律风险
(7)
经营风险
知识产权
经营信息
(139)