变更记录
看准网
成都建工建筑设计有限责任公司
变更记录
法定代表人
2019-12-20
变更前
李维
变更后
赖晓东
章程备案
2019-12-20
变更前
无
变更后
-
主要成员
2019-12-20
变更前
高玉良 李维 薛庆文
变更后
赖晓东
主要成员
2019-12-20
变更前
李维
变更后
赖晓东
章程备案
2019-03-22
变更前
-
变更后
-
经营范围变更
2019-03-22
变更前
建筑工程设计、市政工程设计、公路工程设计、电子通信广电工程设计、规划设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后
建筑工程设计、市政工程设计、公路工程设计、电子通信广电工程设计、规划设计、建筑装饰和装修业、工程技术与设计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
注册资本(金)变更
2019-01-23
变更前
600
变更后
900
章程修正案备案
2019-01-23
变更前
-
变更后
-
投资者名称(姓名)变更
2019-01-23
变更前
成都建筑工程集团总公司;
变更后
成都建工集团有限公司;
换发证照
2015-11-12
变更前
-
变更后
-
经理备案
2015-07-01
变更前
-
变更后
李维,董事长兼总经理
加载中
成都建工建筑设计有限责任公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(23)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)