变更记录
看准网
北京鸿泰康远科技有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2022-05-20
变更前
杜波*,穆振江
变更后
杜波*,马天成
投资人
2022-03-03
变更前
罗德昊,自然人股东,穆振江,自然人股东
变更后
罗德昊,自然人股东,马天成,自然人股东
登记管辖变更
2020-07-14
变更前
北京市朝阳区市场监督管理局
变更后
北京市海淀区市场监督管理局
住所
2020-07-14
变更前
北京市朝阳区光华路7号1017/19/21内014
变更后
北京市海淀区知春路7号致真大厦D座4层D4010
注册资本
2019-06-06
变更前
10000万
变更后
100万
法定代表人
2018-11-22
变更前
罗德昊
变更后
杜波
董事(理事)、经理、监事
2018-11-22
变更前
罗德昊*,穆振江
变更后
杜波*,穆振江
投资人
2017-10-17
变更前
罗德昊,自然人股东,中资发展控股有限公司,企业法人
变更后
罗德昊,自然人股东,穆振江,自然人股东
企业类型
2017-10-17
变更前
其他有限责任公司
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人
2017-10-17
变更前
王卫青
变更后
罗德昊
董事(理事)、经理、监事
2017-10-17
变更前
贾锋,王卫青*
变更后
罗德昊*,穆振江
加载中
北京鸿泰康远科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
5
企业概况
(38)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(4)