变更记录
看准网
乌兰察布市集宁区安大房地产开发有限公司
变更记录
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-08-29
变更前
黄河,姜正宇,刘鸿波,张建武,赵静明
变更后
姜正宇,刘玉春,张建武
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2017-08-29
变更前
刘鸿波
变更后
刘玉春
财务负责人
2016-06-16
变更前
-
变更后
康海霞
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2016-06-16
变更前
2006-06-22 至 2016-06-21
变更后
2006-06-22 至 2026-06-21
没有更多了
乌兰察布市集宁区安大房地产开发有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
27
企业概况
(12)
法律风险
(27)
经营风险
知识产权
经营信息