变更记录
看准网
上海策隆投资有限公司
变更记录
法定代表人变更
2017-11-25
变更前
姚武
变更后
何胜
企业类型变更
2017-11-25
变更前
有限责任公司(自然人独资)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
投资人(股权)变更
2017-11-25
变更前
姚武;
变更后
上海吉语实业有限公司;
董事备案
2017-11-25
变更前
姚武
变更后
何胜
监事备案
2017-11-25
变更前
田华
变更后
金乐
住所变更
2017-11-25
变更前
上海市崇明县长江农场长江大街161号1幢2055室
变更后
上海市崇明区长江农场长江大街161号1幢2055室
章程备案
2017-11-25
变更前
2014-11-03章程备案
变更后
2017-10-27章程备案
监事备案
2014-11-24
变更前
姚武;田华
变更后
姚武;田华
注册资本(金)变更
2014-11-24
变更前
10.000000万人民币
变更后
500.000000万人民币
投资人(股权)变更
2014-11-24
变更前
田华;姚武;
变更后
姚武;
章程备案
2014-11-24
变更前
无
变更后
2014-11-03章程备案
加载中
上海策隆投资有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(17)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息