变更记录
看准网
东莞市荣隆置业有限公司
变更记录
章程备案
2021-06-16
变更前
-
变更后
章程
高级管理人员备案
2021-06-16
变更前
刘炯耀(经理,执行董事);何志鹏(监事);
变更后
刘曼君(执行董事,经理);陈金满(监事);
法定代表人变更
2021-06-16
变更前
刘炯耀
变更后
刘曼君
股东变更
2021-06-16
变更前
东莞市方利实业投资有限公司
变更后
东莞市和实商业管理有限公司
住所变更
2021-06-16
变更前
东莞市虎门镇博涌博美村大塘新区4楼415室写字楼
变更后
广东省东莞市虎门镇宴岗村前路15号4栋301室
法定代表人变更
2017-09-15
变更前
郑作宪
变更后
刘炯耀
经营范围变更
2017-09-15
变更前
房地产投资、物业管理、物业租赁;销售:服装、服饰,五金制品。
变更后
物业管理、物业租赁;销售:服装、服饰、五金制品。
法定代表人变更
2017-09-14
变更前
嵇磊浩
变更后
郑作宪
章程备案
2017-09-14
变更前
章程
变更后
章程
企业类型变更
2017-09-14
变更前
1190
变更后
1152
法定代表人变更
2017-01-19
变更前
张连龙
变更后
嵇磊浩
加载中
东莞市荣隆置业有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
13
企业概况
(24)
法律风险
(5)
经营风险
(6)
知识产权
经营信息
(2)