变更记录
看准网
哈尔滨海螺型材有限公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2015-11-24
变更前
王杨林
变更后
赵向阳
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2015-11-24
变更前
赵向阳;戴滨;乐健;王杨林;
变更后
戴滨;乐健;王哲辉;赵向阳;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2015-05-15
变更前
唐山海螺型材有限责任公司;侯裕农;戴滨;
变更后
唐山海螺型材有限责任公司;戴滨;王全军;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2014-11-21
变更前
罗平
变更后
王杨林
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2014-11-21
变更前
赵向阳;戴滨;乐健;罗平;
变更后
赵向阳;戴滨;乐健;王杨林;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2014-04-30
变更前
金旭
变更后
罗平
没有更多了
哈尔滨海螺型材有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(14)
法律风险
经营风险
(2)
知识产权
经营信息