变更记录
看准网
上海上师出国咨询服务有限公司
变更记录
清算组成员备案
2020-12-17
变更前
无
变更后
负责人:杨良; 成员:杨良; 成员:杨寿林; 成员:刘海航; 成员:顾彩萍; 成员:刘劲华;
章程修正案备案
2020-06-03
变更前
无
变更后
2020-04-28章程修正案
经营期限(营业期限)变
2020-06-03
变更前
2000-06-02~2020-06-01
变更后
2000-06-02~2030-06-01
监事备案
2016-04-27
变更前
于强
变更后
于强
经理备案
2016-04-27
变更前
李梅珍
变更后
李梅珍
董事备案
2016-04-27
变更前
陈加英;李梅珍;倪明祥
变更后
杨良;陈加英;倪明祥
法定代表人变更
2016-04-27
变更前
李梅珍
变更后
杨良
没有更多了
上海上师出国咨询服务有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(16)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息