变更记录
看准网
中信银行股份有限公司昆山花桥支行
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2021-02-20
变更前
蒋盛
变更后
莫晓明
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-04-13
变更前
冯晓晖
变更后
蒋盛
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-07-22
变更前
陈文清
变更后
冯晓晖
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-12-21
变更前
赵骏
变更后
陈文清
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2014-09-03
变更前
陈雪琴
变更后
赵骏
没有更多了
中信银行股份有限公司昆山花桥支行的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(6)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)