变更记录
看准网
抚元资产管理有限公司
变更记录
清算组成员备案
2019-06-27
变更前
无
变更后
负责人:陈晨; 成员:朱媛媛; 成员:刘晓娟;
监事备案
2015-05-06
变更前
龚放
变更后
徐淼
名称变更
2015-03-26
变更前
上海裕鑫资产管理有限公司
变更后
抚元资产管理有限公司
投资人(股权)变更
2015-02-15
变更前
江苏益粟华投资有限公司;江苏富忝润投资有限公司;
变更后
上海润至复投资有限公司;上海桦中桦投资有限公司;
没有更多了
抚元资产管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(7)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息