变更记录
看准网
成都纪安立桦文化传播有限公司
变更记录
联络员备案
2020-04-27
变更前
孙斯薇 *** 备案手机:***
变更后
孙斯薇 *** 备案手机:*** (网上办理)
投资人(股权)变更
2016-05-24
变更前
孙斯微;张志勇;
变更后
孙斯微;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2016-05-24
变更前
孙斯微,执行董事
变更后
孙斯微,执行董事兼总经理
企业类型变更
2016-05-24
变更前
1130
变更后
1151
经理备案
2016-05-24
变更前
-
变更后
孙斯微,执行董事兼总经理
章程备案
2016-05-24
变更前
-
变更后
-
法定代表人变更
2016-04-13
变更前
张志勇
变更后
孙斯微
联络员备案
2016-04-13
变更前
何影影,***
变更后
孙斯薇,***
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2016-04-13
变更前
-
变更后
孙斯微,执行董事
名称变更
2015-04-15
变更前
成都原可文化传播有限公司
变更后
成都纪安立桦文化传播有限公司
企业类型变更
2015-04-15
变更前
1151
变更后
1130
加载中
成都纪安立桦文化传播有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(29)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)