变更记录
看准网
湖北天应消防工程有限公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2016-10-21
变更前
王玉华
变更后
党凤仙
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2016-10-21
变更前
张国强、王玉华、张国海
变更后
张国强、党凤仙、张国海
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2016-10-21
变更前
张国海:28.7%;王玉华:71.29%;
变更后
张国海:28.7%;党凤仙:71.29%;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2015-05-05
变更前
张樯意,王玉华,张国海
变更后
张国强,王玉华,张国海
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2015-04-30
变更前
张国海;王玉华;吴琼;
变更后
张国海;王玉华;张樯意;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2015-04-30
变更前
张国海:19.13%;王玉华:71.29%;吴琼:9.56%;
变更后
王玉华:71.29%;张国海:28.7%;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2014-07-29
变更前
监事,何惠平;总经理,王玉华;执行董事,张国海;
变更后
总经理,王玉华;监事,吴琼;执行董事,张国海;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2014-07-29
变更前
张国海,出资155万,占19.14%,何惠平,出资77.5万,占9.57%,王玉华,出资577.5万,占71.3%,
变更后
张国海,出资155万,占19.1358%,吴琼,出资77.5万,占9.5679%,王玉华,出资577.5万,占71.2963%,
没有更多了
湖北天应消防工程有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
15
企业概况
(15)
法律风险
(13)
经营风险
知识产权
经营信息
(2)