变更记录
看准网
杭州婉若服饰有限公司
变更记录
经营范围变更
2017-10-27
变更前
批发、零售:服装服饰。
变更后
销售:服装服饰**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所变更
2017-10-27
变更前
杭州市滨江区西兴街道楚天路**号*幢***室
变更后
浙江省杭州市萧山区北干街道金城路**号置地大厦*幢*单元***室
管辖单位变更
2017-10-27
变更前
萧山局
变更后
北干所
法定代表人变更
2016-06-07
变更前
法定代表人(负责人): 张铁刚; 股东: 李勇, **万; 张铁刚, **万; 组织机构: 李勇 职务: 监事; 张铁刚 职务: 执行董事兼总经理;
变更后
法定代表人(负责人): 单建飞; 股东: 单建恩, **万; 单建飞, **万; 组织机构: 单建恩 职务: 监事; 单建飞 职务: 执行董事兼总经理;
法定代表人变更
2016-02-01
变更前
法定代表人(负责人): 倪孟育; 营业期限: ****-*-** 至 ****-*-**; 股东: 朱敏海, **万; 倪孟育, **万; 组织机构: 倪孟育 职务: 执行董事兼总经理; 朱敏海 职务: 监事;
变更后
法定代表人(负责人): 张铁刚; 营业期限: ****-*-** 至 ****-*-*; 股东: 李勇, **万; 张铁刚, **万; 组织机构: 李勇 职务: 监事; 张铁刚 职务: 执行董事兼总经理;
换发统一社会信用代码执照
2015-12-30
变更前
注册号:*** 组织机构代码证:074335161
变更后
统一社会信用代码:9***351616
法定代表人变更
2015-08-27
变更前
法定代表人(负责人): 晁红丽; 注册资本: **万; 股东: 任柏松, *万; 晁红丽, *万; 组织机构: 任柏松 职务: 监事; 晁红丽 职务: 执行董事; 晁红丽 职务: 总经理;
变更后
法定代表人(负责人): 倪孟育; 注册资本: ***万; 股东: 朱敏海, **万; 倪孟育, **万; 组织机构: 倪孟育 职务: 执行董事兼总经理; 朱敏海 职务: 监事;
没有更多了
杭州婉若服饰有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(13)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息