变更记录
看准网
广珠东线中山路段有限公司
变更记录
法定代表人变更
2017-04-01
变更前
关耀立
变更后
魏向辉
股东备案
2017-04-01
变更前
蔡冠深,董事;黄显鋆,董事;黄耀民,董事;李剑影,董事;李立,董事;罗家俊,董事;魏向辉,董事长
变更后
蔡冠深,董事;黄显鋆,董事;黄耀民,董事;黄淼,董事;李剑影,董事;李立,董事;魏向辉,董事长
章程备案
2017-03-24
变更前
-
变更后
章程修正案
经营期限(营业期限)变更
2017-03-24
变更前
2014-06-09
变更后
-
股东备案
2014-05-20
变更前
蔡冠深,董事;关耀立,董事长;何卓俊,董事;洪天赐,董事;霍华友,董事;李立,董事;杨生枝,董事
变更后
蔡冠深,董事;关耀立,董事长;何卓俊,董事;洪天赐,董事;霍华友,董事;李立,董事;郑志雄,董事
股东备案
2014-05-20
变更前
余锦;易胜良;洪天赐;何卓俊;曾颖雯(负责人)
变更后
魏向辉;洪天赐;何卓俊;何汉华;余锦(负责人)
股东备案
2014-05-20
变更前
曾颖雯;洪天赐;何卓俊;何汉华;关耀立(负责人)
变更后
余锦;易胜良;洪天赐;何卓俊;曾颖雯(负责人)
股东备案
2014-05-20
变更前
-
变更后
曾颖雯;洪天赐;何卓俊;何汉华;关耀立(负责人)
没有更多了
广珠东线中山路段有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
8
企业概况
(22)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(7)