变更记录
看准网
深圳希玛爱康健口腔集团有限公司
变更记录
指定联系人
2022-06-21
变更前
刘云彬
变更后
刘正楠
注册资本
2022-02-09
变更前
5834.8315 人民币
变更后
6283.6647 人民币
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2022-02-09
变更前
谢昔耀 1492.8203(万元)25.5847%内乡县爱康健信息技术咨询服务有限公司 3007.1797(万元)51.5384%深圳市创新投资集团有限公司 408.4382(万元)7.00%深圳市同州创富投资企业(有限合伙) 693.0(万元)11.8769%深圳市睿霖创富投资企业(有限合伙) 233.3933(万元)4.00%
变更后
谢昔耀 1492.8203(万元)23.7572%内乡县爱康健信息技术咨询服务有限公司 3007.1797(万元)47.8571%深圳市同州创富投资企业(有限合伙) 693.0(万元)11.0286%深圳市睿霖创富投资企业(有限合伙) 233.3933(万元)3.7143%希玛爱康健(深圳)控股有限公司 857.2714(万元)13.6428%
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2022-02-09
变更前
谢昔耀
变更后
李春山
总经理
2022-02-09
变更前
谢昔耀(董事长),谢纯斌(董事),王欢(董事),梁日新(监事会主席),邱淑贤(副董事长),巩贤平(监事),杨丙辉(监事),谢昔耀(总经理),姚小聪(董事)
变更后
谢曼婷(监事),李肖婷(董事),谢昔耀(副董事长),李春山(董事),林顺潮(董事长),邱淑贤(董事),朱先雷(监事),李春山(总经理)
股权和公证书
2022-02-09
变更前
-
变更后
-
监事信息
2022-02-09
变更前
谢昔耀(董事长),谢纯斌(董事),王欢(董事),梁日新(监事会主席),邱淑贤(副董事长),巩贤平(监事),杨丙辉(监事),谢昔耀(总经理),姚小聪(董事)
变更后
谢曼婷(监事),李肖婷(董事),谢昔耀(副董事长),李春山(董事),林顺潮(董事长),邱淑贤(董事),朱先雷(监事),李春山(总经理)
章程或章程修正案通过日期
2022-02-09
变更前
2022-01-05
变更后
2022-01-28
董事长或执行董事成员
2022-02-09
变更前
谢昔耀(董事长),谢纯斌(董事),王欢(董事),梁日新(监事会主席),邱淑贤(副董事长),巩贤平(监事),杨丙辉(监事),谢昔耀(总经理),姚小聪(董事)
变更后
谢曼婷(监事),李肖婷(董事),谢昔耀(副董事长),李春山(董事),林顺潮(董事长),邱淑贤(董事),朱先雷(监事),李春山(总经理)
其他董事信息
2022-02-09
变更前
谢昔耀(董事长),谢纯斌(董事),王欢(董事),梁日新(监事会主席),邱淑贤(副董事长),巩贤平(监事),杨丙辉(监事),谢昔耀(总经理),姚小聪(董事)
变更后
谢曼婷(监事),李肖婷(董事),谢昔耀(副董事长),李春山(董事),林顺潮(董事长),邱淑贤(董事),朱先雷(监事),李春山(总经理)
股权和公证书
2022-01-06
变更前
-
变更后
-
加载中
深圳希玛爱康健口腔集团有限公司的更多信息
求职招聘
42
正在招聘
(23)
招聘分析
(19)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
159
薪资分布
薪酬详情
(159)
工商信息
37
企业概况
(70)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(36)