变更记录
看准网
灵石县恒熙选煤有限责任公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-04-10
变更前
任鹏杰
变更后
赵晶晶
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2019-04-10
变更前
任鹏杰:100%;
变更后
赵晶晶:99.5%;任辉:0.5%;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-04-10
变更前
任鹏杰、刘俊保
变更后
赵晶晶、任辉
市场主体类型变更
2019-04-10
变更前
有限责任公司(自然人独资)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
其他事项备案
2019-04-10
变更前
************
变更后
***********
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-01-17
变更前
孙海亮、任鹏杰
变更后
任鹏杰、刘俊保
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2017-01-17
变更前
任鹏杰:*%;孙海亮:*%;
变更后
任鹏杰:*%;
市场主体类型变更
2017-01-17
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2016-05-03
变更前
2016-12-31
变更后
无
没有更多了
灵石县恒熙选煤有限责任公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(14)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)