变更记录
看准网
深圳国能国际商贸有限公司
变更记录
章程或章程修正案通过日期
2021-07-23
变更前
2020-06-24
变更后
2021-07-19
一般经营项目
2021-07-23
变更前
从事货物及技术进出口;国内贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报);海上、航空、公路国际货运代理;展览展示策划;会议和会务策划;信息咨询;电力及通讯设备、电子设备、信息化产品和电脑软硬件、自动控制系统及控制设备的技术开发和销售;系统集成;自有物业租赁;物业管理;机票、火车票、船票代售;园林设计与施工;园林绿化工程;环境工程;绿化养护服务;园林绿化相关产品销售;日用百货、化妆品和卫生用品、玩具的批发和零售;经营电子商务,从事广告业务;儿童游乐场设计、木屋设计及工程勘察设计;销售游乐、运动设备;木屋建筑工程施工及销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
变更后
从事货物及技术进出口;国内贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报);海上、航空、公路国际货运代理;展览展示策划;会议和会务策划;信息咨询;电力及通讯设备、电子设备、信息化产品和电脑软硬件、自动控制系统及控制设备的技术开发和销售;系统集成;自有物业租赁;物业管理;机票、火车票、船票代售;园林设计与施工;园林绿化工程;环境工程;绿化养护服务;园林绿化相关产品销售;日用百货、化妆品和卫生用品、玩具的批发和零售;经营电子商务,从事广告业务;儿童游乐场设计、木屋设计及工程勘察设计;销售游乐、运动设备;木屋建筑工程施工及销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);职工疗休养策划服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
升级换照
2020-07-17
变更前
-
变更后
-
董事长或执行董事成员
2020-07-17
变更前
常龙(监事),徐迪伟(监事),张卫华(总经理),张卫华(董事),孙建新(董事长),李振江(监事),孙建新(董事)
变更后
战礼勇(总经理),战礼勇(执行董事),张韫(监事)
其他董事信息
2020-07-17
变更前
常龙(监事),徐迪伟(监事),张卫华(总经理),张卫华(董事),孙建新(董事长),李振江(监事),孙建新(董事)
变更后
战礼勇(总经理),战礼勇(执行董事),张韫(监事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-07-17
变更前
孙建新
变更后
战礼勇
监事信息
2020-07-17
变更前
常龙(监事),徐迪伟(监事),张卫华(总经理),张卫华(董事),孙建新(董事长),李振江(监事),孙建新(董事)
变更后
战礼勇(总经理),战礼勇(执行董事),张韫(监事)
总经理
2020-07-17
变更前
常龙(监事),徐迪伟(监事),张卫华(总经理),张卫华(董事),孙建新(董事长),李振江(监事),孙建新(董事)
变更后
战礼勇(总经理),战礼勇(执行董事),张韫(监事)
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2020-07-15
变更前
都城伟业集团有限公司 38285.531(万元)100.00%
变更后
国家电网有限公司 38285.531(万元)100.00%
章程或章程修正案通过日期
2020-07-15
变更前
2017-09-28
变更后
2020-06-24
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-03-09
变更前
总经理:孙建新;法定代表人:王志华;董事长:王志华;其他:杨文华;其他:孙建新;
变更后
董事长:孙建新;法定代表人:孙建新;总经理:张卫华;其他董事:张卫华;其他董事:孙建新;
加载中
深圳国能国际商贸有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
33
企业概况
(51)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(32)