变更记录
看准网
南昌佳诚农业有限公司
变更记录
法定代表人变更
2021-12-27
变更前
喻同真
变更后
李超兵
投资人(股权)变更
2021-12-27
变更前
投资人:喻同真,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2031-11-11;
变更后
投资人:李超兵,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2031-11-11;
其他变更
2021-12-27
变更前
姓名:李超兵,职务:监事;姓名:喻同真,职务:执行董事;姓名:喻同真,职务:经理;
变更后
姓名:李超兵,职务:经理;姓名:李超兵,职务:执行董事;姓名:喻同真,职务:监事;
注册资本(金)变更
2021-11-12
变更前
50万元
变更后
100万元
投资人(股权)变更
2021-11-12
变更前
投资人:喻同真,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2014-02-20;
变更后
投资人:喻同真,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2031-11-11;
法定代表人变更
2021-02-08
变更前
祝信光
变更后
喻同真
其他变更
2021-02-08
变更前
姓名:祝信光,职务:执行董事;姓名:祝信光,职务:经理;姓名:喻同真,职务:监事;
变更后
姓名:李超兵,职务:监事;姓名:喻同真,职务:执行董事;姓名:喻同真,职务:经理;
投资人(股权)变更
2021-02-08
变更前
投资人:祝信光,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2014-02-20;
变更后
投资人:喻同真,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2014-02-20;
住所变更
2019-05-13
变更前
南昌市青云谱区熊坊农民公寓1栋2单元202室
变更后
江西省南昌市青云谱区朱桥东路99号南昌深圳农产品市场店面4-05-111室一楼、二楼
其他变更
2017-10-11
变更前
姓名:祝信光,职务:执行董事;姓名:祝信光,职务:经理;姓名:易柏生,职务:监事;
变更后
姓名:祝信光,职务:执行董事;姓名:祝信光,职务:经理;姓名:喻同真,职务:监事;
投资人(股权)变更
2017-10-11
变更前
投资人:易柏生,出资额:24.5万,占49%,出资方式:货币,出资时间:;投资人:祝信光,出资额:25.5万,占51%,出资方式:货币,出资时间:;
变更后
投资人:祝信光,出资额:50万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2014-02-20;
加载中
南昌佳诚农业有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
10
企业概况
(18)
法律风险
(2)
经营风险
知识产权
经营信息
(8)