变更记录
看准网
深圳市五一实业投资有限公司
变更记录
董事长或执行董事成员
2020-10-21
变更前
廖启勇(执行董事)
变更后
刘艳芳(执行董事)
章程或章程修正案通过日期
2020-10-21
变更前
2020-08-31
变更后
2020-10-19
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-10-21
变更前
廖启勇
变更后
刘艳芳
章程修正案
2020-09-01
变更前
-
变更后
-
地址
2020-09-01
变更前
深圳市龙岗区龙城街道新联社区龙石路78号一楼
变更后
深圳市龙岗区布吉街道南三社区中兴路21号基业大厦1201
章程或章程修正案通过日期
2020-09-01
变更前
2019-06-20
变更后
2020-08-31
升级换照
2020-09-01
变更前
-
变更后
-
-
2019-06-24
变更前
投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询(不含限制项目)。
变更后
投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;货物及技术进出口
章程备案
2019-06-24
变更前
2017-12-27
变更后
2019-06-20
章程备案
2018-01-02
变更前
2013-08-30
变更后
2017-12-27
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)
2018-01-02
变更前
深圳市龙岗区布吉街道中兴路21号基业大厦12楼
变更后
深圳市龙岗区龙城街道新联社区龙石路78号一楼
加载中
深圳市五一实业投资有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
10
企业概况
(24)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(9)