变更记录
看准网
梅州市可明斯金属制品有限公司
变更记录
法定代表人变更
2020-01-15
变更前
刘伟东
变更后
成鑫
股东备案
2020-01-15
变更前
刘伟东,执行董事;刘远华,经理
变更后
成鑫,执行董事,经理;李云端,监事
法定代表人变更
2018-01-03
变更前
欧阳锦基
变更后
刘伟东
法定代表人变更
2015-10-22
变更前
陈志强
变更后
欧阳锦基
股东备案
2015-10-22
变更前
陈志强,执行董事;刘远华,经理
变更后
欧阳锦基,执行董事;刘远华,经理
法定代表人变更
2014-08-11
变更前
林雨露
变更后
陈志强
股东备案
2014-08-11
变更前
林雨露,总经理;刘远华,经理
变更后
陈志强,执行董事;刘远华,经理
没有更多了
梅州市可明斯金属制品有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(13)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息