变更记录
看准网
中国工商银行股份有限公司博白县支行
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-08-26
变更前
徐国能
变更后
李碧光
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-08-26
变更前
徐国能
变更后
李碧光
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-12-18
变更前
无
变更后
徐国能
其他事项备案
2019-12-18
变更前
中国工商银行玉林分行
变更后
中国工商银行股份有限公司玉林分行
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-12-18
变更前
庞江寿
变更后
徐国能
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2015-09-29
变更前
廖广龙
变更后
庞江寿
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2014-05-20
变更前
黄剑辉
变更后
廖广龙
没有更多了
中国工商银行股份有限公司博白县支行的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(9)
法律风险
(3)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(3)