变更记录
看准网
安徽怀宁农村商业银行股份有限公司石镜支行
变更记录
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2021-12-15
变更前
刘坤
变更后
杨平
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2021-12-15
变更前
刘坤
变更后
杨平
其他事项备案
2021-12-15
变更前
安徽怀宁农村商业银行股份有限公司
变更后
安徽怀宁农村商业银行股份有限公司
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-08-06
变更前
无
变更后
刘坤
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-08-06
变更前
吴邵位
变更后
刘坤
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2017-12-05
变更前
何兵
变更后
吴邵位
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2017-01-10
变更前
汪存烈
变更后
何兵
没有更多了
安徽怀宁农村商业银行股份有限公司石镜支行的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(9)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)