变更记录
看准网
惠州市中鹏物业管理有限公司
变更记录
股东变更
2021-01-19
变更前
巫健红;顾艳琼;曹智康;陈明;钟春联;杨卓新;黄静
变更后
杨卓新;顾艳琼;钟春联;黄静;巫健红;曹智康
法定代表人变更
2017-04-12
变更前
谢开文
变更后
黄静
法定代表人变更
2016-12-12
变更前
倪敬武
变更后
谢开文
企业类型变更
2016-12-12
变更前
1152
变更后
1130
驻在期限变更
2016-12-12
变更前
2020-11-26
变更后
长期
没有更多了
惠州市中鹏物业管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
14
企业概况
(16)
法律风险
(10)
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(2)