负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2023-04-26
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2023-04-26
变更前
1森尾政信董事;2阿部忠義监事;3户田宏明董事;4森尾政信经理;5吉良知则董事;6今井信哉董事长;7滝原茂董事;
变更后
1陈锡民董事长;2高寒监事;3今井信哉董事;4森尾政信经理;5李涛董事;6王扬董事;7李桂英董事;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2023-04-26
变更后
1东软云科技有限公司;2瑞亚通信系统株式会社;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-09-26
变更前
1森尾政信董事;2阿部忠義监事;3户田宏明董事;4森尾政信经理;5上田善孝董事;6今井信哉董事长;7滝原茂董事;
变更后
1森尾政信董事;2阿部忠義监事;3户田宏明董事;4森尾政信经理;5吉良知则董事;6今井信哉董事长;7滝原茂董事;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-08-23
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-08-23
变更前
1森尾政信董事;2阿部忠義监事;3户田宏明董事长;4鮎澤邦幸董事;5坂口謙祐董事;6森尾政信经理;7上田善孝董事;
变更后
1森尾政信董事;2阿部忠義监事;3户田宏明董事;4森尾政信经理;5上田善孝董事;6今井信哉董事长;7滝原茂董事;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-03-01
变更前
1水越英之董事;2仲嶺宽董事兼总经理;3高桥武董事;4户塚正一郎董事;5阿部忠義监事;6户田宏明董事长;
变更后
1森尾政信董事;2阿部忠義监事;3户田宏明董事长;4鮎澤邦幸董事;5坂口謙祐董事;6森尾政信经理;7上田善孝董事;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-04-22
变更前
1水越英之董事;2铃木敏彦监事;3高桥武董事;4远藤元太郎董事长;5仲嶺宽董事兼总经理;6坂口谦祐董事;
变更后
1水越英之董事;2仲嶺宽董事兼总经理;3高桥武董事;4户塚正一郎董事;5阿部忠義监事;6户田宏明董事长;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-04-22