变更记录
看准网
江西祥福实业有限公司
变更记录
法定代表人变更
2022-05-27
变更前
李新荣
变更后
汪自雄
其他变更
2022-05-27
变更前
姓名:李新荣,职务:经理;姓名:徐成树,职务:监事;姓名:祝苹,职务:执行董事;
变更后
姓名:祝苹,职务:执行董事;姓名:徐成树,职务:监事;姓名:汪自雄,职务:经理;
经营范围变更
2022-05-27
变更前
房地产开发经营;建筑材料、预包装食品兼散装食品的销售;旅游生态园投资;自有商业房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后
一般项目:以自有资金从事投资活动,建筑材料销售,建筑用钢筋产品销售,食品销售(仅销售预包装食品),运输设备租赁服务,住房租赁,非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
章程备案
2020-09-17
变更前
-
变更后
章程备案
其他变更
2020-09-14
变更前
姓名:李新荣,职务:监事;姓名:祝苹,职务:执行董事;
变更后
姓名:李新荣,职务:经理;姓名:徐成树,职务:监事;姓名:祝苹,职务:执行董事;
法定代表人变更
2020-09-14
变更前
祝苹
变更后
李新荣
经营范围变更
2017-03-03
变更前
房地产开发经营;建筑材料销售;旅游生态园投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后
房地产开发经营;建筑材料、预包装食品兼散装食品的销售;旅游生态园投资;自有商业房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
其他变更
2017-03-03
变更前
注册号:360424210000898
变更后
9***20059P
没有更多了
江西祥福实业有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
48
企业概况
(15)
法律风险
(42)
经营风险
(3)
知识产权
经营信息
(3)