变更记录
看准网
云南航天工业销售有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2022-06-20
变更前
张建民 出资 5万人民币;云南航天工业有限公司 出资 165万人民币;崔险峰 出资 55万人民币;云南吉兴隆集团有限公司 出资 50万人民币;李聪 出资 55万人民币;桂希伟 出资 170万人民币;
变更后
张建民 出资 4万人民币;云南航天工业有限公司 出资 132万人民币;云南吉兴隆集团有限公司 出资 40万人民币;崔险峰 出资 44万人民币;李聪 出资 44万人民币;桂希伟 出资 136万人民币;
注册资本变更
2022-06-20
变更前
500万人民币
变更后
400.000000万人民币
实收资本变更
2022-06-20
变更前
500万人民币
变更后
400.000000万人民币
注册资本变更
2022-03-08
变更前
1000万人民币
变更后
500.000000万人民币
实收资本变更
2022-03-08
变更前
1000万人民币
变更后
500.000000万人民币
投资人(股权)变更
2022-03-08
变更前
张建民 出资 10万人民币;云南航天工业有限公司 出资 330万人民币;崔险峰 出资 110万人民币;云南吉兴隆集团有限公司 出资 100万人民币;李聪 出资 110万人民币;桂希伟 出资 340万人民币;
变更后
张建民 出资 5万人民币;云南航天工业有限公司 出资 165万人民币;云南吉兴隆集团有限公司 出资 50万人民币;崔险峰 出资 55万人民币;李聪 出资 55万人民币;桂希伟 出资 170万人民币;
联络员备案
2021-11-25
变更前
邱燕 *** 备案手机:***
变更后
崔险峰 *** 备案手机:***
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-07-28
变更前
蒋彬 杨琦 段跃武
变更后
吴永文
法定代表人变更
2020-07-28
变更前
张建民
变更后
崔险峰
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-07-28
变更前
张建民
变更后
崔险峰
投资人(股权)变更
2020-07-28
变更前
张建民 出资 10万人民币;云南航天工业有限公司 出资 330万人民币;韩剑勇 出资 95万人民币;云南吉兴隆集团有限公司 出资 100万人民币;杨琦 出资 125万人民币;桂希伟 出资 340万人民币;
变更后
张建民 出资 10万人民币;云南航天工业有限公司 出资 330万人民币;崔险峰 出资 110万人民币;云南吉兴隆集团有限公司 出资 100万人民币;李聪 出资 110万人民币;桂希伟 出资 340万人民币;
加载中
云南航天工业销售有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
28
企业概况
(32)
法律风险
(15)
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(11)