高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-01-10
变更后
1吴恩明经理;2徐艳杰监事;3吴恩明执行董事;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-01-10
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-09-25
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-09-25
名称变更(字号名称、集团名称等)2015-05-04
经营范围变更(含业务范围变更)2014-08-06
变更前
许可经营项目:无 一般经营项目:金属家具制造;铝塑型材、铝塑门窗加工、销售;玻璃及门窗零配件批发、零售。
变更后
金属家具、木质家具制造;铝塑型材、铝塑门窗加工、销售;玻璃及门窗零配件批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)