变更记录
看准网
上海瑞育投资管理有限公司
变更记录
董事备案
2019-01-11
变更前
陈华庆
变更后
王剑敏
法定代表人变更
2019-01-11
变更前
陈华庆
变更后
王剑敏
投资人(股权)变更
2019-01-11
变更前
陈华庆;周桂平;
变更后
王剑敏;林欣媛;
监事备案
2019-01-11
变更前
周桂平
变更后
林欣媛
经理备案
2019-01-11
变更前
陈华庆
变更后
王剑敏
章程备案
2019-01-11
变更前
无
变更后
2018-12-27章程备案
一般经营项目变更
2018-07-18
变更前
投资管理,投资咨询,企业管理,文化艺术交流策划(除演出经纪),商务信息咨询,计算机软硬件开发,摄影服务,企业形象策划,礼仪服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),销售摄影器材及耗材、玩具、工艺礼品、婴幼儿用品、日用百货。
变更后
投资管理,投资咨询,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询,商务咨询,计算机软硬件开发,摄影服务,企业形象策划,礼仪服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),销售摄影器材及耗材、玩具、工艺礼品(象牙及其制品除外)、婴幼儿用品、日用百货
法定代表人变更
2018-07-18
变更前
邵淦英
变更后
陈华庆
行业代码变更
2018-07-18
变更前
投资与资产管理
变更后
投资与资产管理
出资方式变更
2018-07-18
变更前
翁珏蓉 货币70.000000万人民币;金伟 货币30.000000万人民币;
变更后
陈华庆 货币50.000000万人民币;周桂平 货币50.000000万人民币;
出资日期变更
2018-07-18
变更前
金伟 2013-12-16货币3.000000万人民币;
变更后
无
加载中
上海瑞育投资管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(31)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息