高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-07-19
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-07-19
变更前
1姜延旭;2李剑;3周克忠;4詹红岩;5赵刚;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-04-12
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-04-12
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-08-06
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-08-06
变更前
1周恩复;2李剑;3周克忠;4詹红岩;5赵刚;
变更后
1姜延旭;2李剑;3周克忠;4詹红岩;5赵刚;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-08-06
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-06-16
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-06-16
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2014-05-04
变更前
1周恩复经理;2周克忠执行董事;3赵刚监事;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2014-05-04