变更记录
看准网
安化县经济建设投资公司
变更记录
联络员备案
2018-06-26
变更前
周翔 *** 备案手机:***
变更后
罗慧娟 *** 备案手机:*** (网上办理)
法定代表人变更
2018-04-02
变更前
伍哲纯
变更后
吴继辉
联络员备案
2017-09-13
变更前
周翔 *** 备案手机:***
变更后
周翔 *** 备案手机:*** (网上办理)
联络员备案
2017-06-28
变更前
周翔 *** 备案手机:***
变更后
周翔 *** 备案手机:***
联络员备案
2017-06-20
变更前
陈威 *** 备案手机:***
变更后
周翔 *** 备案手机:*** (网上办理)
联络员备案
2017-06-20
变更前
陈威 *** 备案手机:***
变更后
陈威 *** 备案手机:***
经营范围变更
2017-06-07
变更前
基本建设和经营性项目的资金投入、机械设备、建材材料、钢材、矿产品(不包含煤炭)和工程咨询服务
变更后
基本建设和经营性项目的资金投入、机械设备、建材材料、钢材、矿产品(不包含煤炭)和工程咨询服务;新能源项目开发管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人变更
2016-09-21
变更前
姚龙辉
变更后
伍哲纯
主管部门(出资人)变动备案
2016-09-21
变更前
安化县计委 出资 万人民币;
变更后
安化县发展和改革局 出资 500万人民币;
没有更多了
安化县经济建设投资公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(11)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)