变更记录
看准网
武汉九之狐酒店管理有限公司
变更记录
财务负责人
2023-03-29
变更前
姓名:李容
变更后
姓名:游方
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2023-03-29
变更前
姓名:游尔祥,职务:执行董事;姓名:游尔祥,职务:经理
变更后
姓名:游方,职务:执行董事;姓名:游方,职务:经理
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2023-03-29
变更前
游尔祥
变更后
游方
章程
2022-02-23
变更前
-
变更后
章程备案
法定代表人(负责人、独资投资人)
2022-02-23
变更前
游方
变更后
游尔祥
管理人员
2022-02-23
变更前
游方(执行董事兼总经理)、但勇平(监事)
变更后
但勇平(监事)、游尔祥(执行董事兼总经理)
章程修正案
2019-08-19
变更前
-
变更后
章程修正案备案
经营范围
2019-08-19
变更前
酒店管理;企业营销策划;广告设计;房地产经纪服务;会议及展览服务;物业管理;酒店用品批零兼营。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
变更后
酒店管理;企业营销策划;广告设计;会议及展览服务;酒店用品批零兼营。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
股东名录
2018-08-02
变更前
李容:60%;屈飞:20%;杨晓丽:20%;
变更后
游方:50%;但勇平:50%;
章程
2018-08-02
变更前
-
变更后
章程备案
联络员
2018-08-02
变更前
李容
变更后
游方
加载中
武汉九之狐酒店管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(21)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)