变更记录
看准网
北京中艺桥育美科技有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2022-04-01
变更前
卢圣勇,苗梓铭,王文珂*,张海亮
变更后
王文珂*,张海亮
董事(理事)、经理、监事
2020-01-09
变更前
卢圣勇,张海亮*
变更后
卢圣勇,苗梓铭,王文珂*,张海亮
法定代表人
2020-01-09
变更前
张海亮
变更后
王文珂
董事(理事)、经理、监事
2019-12-11
变更前
韩英军,张海亮*
变更后
卢圣勇,张海亮*
投资人
2019-10-31
变更前
北京中艺桥文化传播有限公司,企业法人,张海亮,自然人股东
变更后
北京中艺桥文化传播有限公司,企业法人,韩英军,自然人股东,张海亮,自然人股东
企业类型
2019-09-24
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
其他有限责任公司
投资人
2019-09-24
变更前
王文珂,自然人股东,张海亮,自然人股东
变更后
北京中艺桥文化传播有限公司,企业法人,张海亮,自然人股东
企业类型
2019-06-11
变更前
其他有限责任公司
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人
2019-06-11
变更前
北京中艺桥文化传播有限公司,企业法人,张海亮,自然人股东
变更后
王文珂,自然人股东,张海亮,自然人股东
没有更多了
北京中艺桥育美科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
35
薪资分布
薪酬详情
(35)
工商信息
4
企业概况
(22)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(3)