变更记录
看准网
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行
变更记录
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-11-09
变更前
梁炜
变更后
李嵘
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)
2021-05-08
变更前
1996-08-26,2021-04-15,25
变更后
1996-08-26,,
其他事项备案
2019-05-09
变更前
-
变更后
-
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-05-09
变更前
法定代表人:李云飞;
变更后
法定代表人:梁炜;
其他事项备案
2018-08-21
变更前
-
变更后
-
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-08-21
变更前
法定代表人:于伟亮;
变更后
法定代表人:李云飞;
其他事项备案
2015-10-29
变更前
-
变更后
91440300G34778183C
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2015-10-29
变更前
法定代表人:陈玉岩;
变更后
法定代表人:于伟亮;
没有更多了
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(9)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(6)