变更记录
看准网
兴业国际信托有限公司
变更记录
董事备案
2022-01-04
变更前
卢东斌 苏文生 郭文彤 林中 沈艺峰 薛瑞锋 林榕辉 田力 沈卫群
变更后
郭文彤 林榕辉 沈卫群 林中 田力 卢东斌 苏文生 郭晓恺 沈艺峰
经理备案
2022-01-04
变更前
薛瑞锋
变更后
郭晓恺
董事备案
2021-12-07
变更前
郭文彤 林中 沈卫群 苏文生 卢东斌 薛瑞锋 吴世农 林榕辉 田力
变更后
郭文彤 卢东斌 林中 沈卫群 沈艺峰 苏文生 田力 林榕辉 薛瑞锋
住所变更
2021-08-23
变更前
福州市鼓楼区五四路137号信和广场25-26层
变更后
福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场23、25、26楼
章程修正案备案
2021-08-23
变更前
旧章程
变更后
2021-06-30章程修正案
董事备案
2020-10-28
变更前
苏文生 林榕辉 沈卫群 林中 吴军 卢东斌 薛瑞锋 吴世农 田力
变更后
郭文彤 林榕辉 苏文生 田力 林中 沈卫群 薛瑞锋 吴世农 卢东斌
章程修正案备案
2020-10-22
变更前
旧章程
变更后
2020-08-04章程修正案
章程修正案备案
2019-08-27
变更前
旧章程
变更后
2019-08-26章程修正案
注册资本(金)变更
2019-08-27
变更前
500000.000000万人民币
变更后
1000000.000000万人民币
监事备案
2019-07-26
变更前
叶美秀 谢炳华 吕伟
变更后
谢炳华 冯开猛 吕伟
董事备案
2019-07-26
变更前
卢东斌 蓝玉权 林艳 吴世农 苏文生 薛瑞锋 沈卫群 田力 林榕辉
变更后
卢东斌 吴世农 苏文生 林榕辉 薛瑞锋 沈卫群 田力 林中 吴军
加载中
兴业国际信托有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
3
薪资分布
薪酬详情
(3)
工商信息
623
企业概况
(173)
法律风险
(193)
经营风险
(303)
知识产权
(3)
经营信息
(124)