变更记录
看准网
莆田市荔城区商业集团有限公司荔隆物业分公司
变更记录
负责人变更
2022-06-07
变更前
姓名:郑楠 证件号码:***
变更后
姓名:蔡宁 证件号码:***
负责人变更
2019-08-29
变更前
姚国雄
变更后
郑楠
负责人变更
2018-04-20
变更前
俞渝红
变更后
姚国雄
增、补、换照
2016-12-26
变更前
-
变更后
电子营业执照数:1 本
增、补、换照
2016-12-17
变更前
旧照 ***************
变更后
新照 ********MA2XW7GM6E
信息公示联络员备案
2014-12-30
变更前
无
变更后
郑敏
没有更多了
莆田市荔城区商业集团有限公司荔隆物业分公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(8)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息