变更记录
看准网
武汉森能新源机电工程有限公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-05-31
变更前
高腾
变更后
肖扬坤
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-05-31
变更前
肖扬坤(监事)、高腾(执行董事兼总经理)
变更后
肖辉(监事)、肖扬坤(执行董事兼总经理)
章程备案
2020-05-31
变更前
-
变更后
-
其他事项备案
2020-05-31
变更前
建筑业企业资质核准
变更后
建筑业企业资质核准
章程备案
2018-02-11
变更前
-
变更后
-
其他事项备案
2018-02-11
变更前
-
变更后
建筑业企业资质核准
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2018-02-11
变更前
2021-03-08
变更后
长期
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2018-02-11
变更前
肖扬坤:98%;曾美玉:2%;
变更后
肖扬坤:98%;肖辉:2%;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-02-07
变更前
曾美玉
变更后
高腾
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-02-07
变更前
曾美玉(执行董事兼总经理)、肖扬坤(监事)
变更后
高腾(执行董事兼总经理)、肖扬坤(监事)
章程备案
2018-02-07
变更前
-
变更后
-
加载中
武汉森能新源机电工程有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
3
薪资分布
薪酬详情
(3)
工商信息
2
企业概况
(27)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)