地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2023-01-03
变更前
安徽省阜阳市颍州区文峰办二里井社区颍州中路东侧全顺大厦401室
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2022-04-26
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-04-26
变更前
吴俊俊、徐辉、顾剑、李金令、李萌萌、桂云峰、杨雷、吴东坤
变更后
盛培荣、徐辉、顾剑、李金令、李萌萌、桂云峰、杨雷、吴东坤
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2021-06-24
变更前
中能建博鑫陆号(天津)股权投资合伙企业(有限合伙):45.75%;中国葛洲坝集团股份有限公司:35%;安徽国祯环保节能科技股份有限公司:14.24%;阜阳市建设投资控股集团有限公司:5%;天津市市政工程设计研究院:0.01%;
变更后
中国葛洲坝集团股份有限公司:35%;阜阳市建设投资控股集团有限公司:5%;中能建博鑫陆号(天津)股权投资合伙企业(有限合伙):45.75%;中节能国祯环保科技股份有限公司:14.24%;天津市政工程设计研究总院有限公司:0.01%;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-11-10
变更前
吴俊俊、徐辉、顾剑、李金令、李萌萌、桂云峰、熊建、肖超太
变更后
吴俊俊、徐辉、顾剑、李金令、李萌萌、桂云峰、杨雷、吴东坤
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-06-24
变更前
吴俊俊、徐辉、顾剑、李金令、李萌萌、李建恒、熊建、肖超太
变更后
吴俊俊、徐辉、顾剑、李金令、李萌萌、杜云峰、熊建、肖超太