变更记录
看准网
北京大风文化艺术投资有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2021-03-16
变更前
李华棱,熊磊,覃晓梅*
变更后
刘梅,熊利红,覃晓梅*
投资人
2020-11-27
变更前
李华棱,自然人股东,覃晓梅,自然人股东
变更后
贺立德,自然人股东,覃晓梅,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2017-04-20
变更前
李变,李华棱,覃晓梅*
变更后
李华棱,熊磊,覃晓梅*
注册资本
2017-04-20
变更前
200万
变更后
1000万
董事(理事)、经理、监事
2015-01-22
变更前
贺立德,李变,覃晓梅*
变更后
李变,李华棱,覃晓梅*
投资人
2015-01-22
变更前
贺立德,自然人股东,覃晓梅,自然人股东
变更后
李华棱,自然人股东,覃晓梅,自然人股东
没有更多了
北京大风文化艺术投资有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
5
企业概况
(13)
法律风险
(1)
经营风险
(3)
知识产权
经营信息
(1)