变更记录
看准网
成都顺昌润达照明工程有限公司
变更记录
章程备案
2019-07-12
变更前
-
变更后
-
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-07-12
变更前
王强,监事;王龙,执行董事兼总经理;
变更后
王强,监事;曾银,执行董事兼总经理;
法定代表人变更
2019-07-12
变更前
王龙
变更后
曾银
投资人(股权)变更
2019-07-12
变更前
王龙;
变更后
曾银;
章程修正案备案
2018-09-25
变更前
-
变更后
-
住所变更
2018-09-25
变更前
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街69号1栋21层2106号
变更后
中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区府城大道西段399号7栋3单元6层607号
投资人(股权)变更
2018-03-21
变更前
王娜;
变更后
王龙;
章程备案
2018-03-21
变更前
-
变更后
-
法定代表人变更
2018-03-21
变更前
王娜
变更后
王龙
换发证照
2017-04-19
变更前
/
变更后
/
没有更多了
成都顺昌润达照明工程有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(14)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)